Changes |
01.Në datë 12.08.2002: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.77 datë 12.08.2002, është miratuar zmadhimi i kapitalit themeltar nga vlera 64.000.000 lekë në vlerë 64.673.200 lekë si rrjedhojë e rritjes së kapitalit në natyrë me vlerën e truallit me sipërfaqe 935m2 në “Molin Nr.1”, që kalon në administrim të shoqërisë me Vendim Nr.04 datë 12.06.2001 të KRRT Bashkia Sarandë.
02.Në datë 26.05.2004: Në bazë të Urdhrit të aksionarit, është miratuar zmadhimi i kapitalit themeltar nga vlera 64.673.200 lekë në vlerën 82.692.000 lekë, si rrjedhojë e rritjes së kapitalit në para pasi janë përfshirë rezervat në kapitalin themeltar të shoqërisë.
03.Në datë 26.05.2004: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.13 datë 28.01.2004, është miratuar zmadhimi i kapitalit themeltar nga vlera 82.692.000 lekë në vlerën 94.484.800 lekë, si rrjedhojë e rritjes së kapitalit në natyrë me vlerën e truallit të rivlerësuar, mbështetur në VKM Nr.119 datë 27.02.2002, Pika 7.
04.Në datë 29.09.2004: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.318 datë 29.09.2004, është miratuar zmadhimi i kapitalit themeltar nga vlera 94.484.800 lekë në vlerën 95.138.000 lekë, si rrjedhojë e rritjes së kapitalit në natyrë me vlerën 811.600 lekë të objektit “Shesh” me sipërfaqe 420m2 dhe zogëlimin e kapitalit në natyrë për vlerën 158.400 lekë të objektit “Shesh” me sipërfaqe 220m2 që i ka kaluar në administrim O.M.P Sarandë.
05.Në datë 10.06.2008: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.430 datë 10.06.2008, është miratuar zmadhimi i kapitalit themeltar nga vlera 95.138.000 lekë në vlerën 117.961.000 lekë.
06.Në datë 08.06.2010: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.434 datë 08.06.2010, është miratuar zmadhimi i kapitalit themeltar nga vlera 117.961.000 lekë në vlerën 376.679.000 lekë.
07.Në datë 02.08.2010: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.569 datë 02.08.2010, është miratuar zmadhimi i kapitalit themeltar nga vlera 376.679.000 lekë në vlerën 383.423.000 lekë.
08.Në datë 26.10.2011: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.849 datë 25.10.2011, është miratuar zmadhimi i kapitalit themeltar nga vlera 383.423.000 lekë në vlerën 401.733.000 lekë.
09.Në datë 27.09.2012: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.634 datë 12.09.2012, është miratuar zmadhimi i kapitalit themeltar nga vlera 401.733.000 lekë në vlerën 460.785.000 lekë.
10.Në datë 16.02.2016: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.359/1 datë 25.01.2016, është miratuar zvogëlimi i kapitalit themeltar nga vlera 460.785.000 lekë në vlerën 440.399.000 lekë si rrjedhojë e zvogëlimit të kapitalit në natyrë për vlerën e objektit Brunec që ka kaluar në administrim të Ministrisë së Mbrojtes në bazë të VKM Nr.515 datë 18.07.2003.
01.Në datë 26.01.2006: Në bazë të Vendimit të Këshillit Mbiqkyrës Nr.02 datë 23.01.2006 është miratuar emërimi i administratorit Besnik Bajrami dhe largimi i administratorit Pëllumb Halimi.
02.Në datë 18.09.2008: Në bazë të Vendimit të Këshillit Mbiqkyrës Nr.04 datë 18.09.2008 është miratuar emërimi i administratorit Tafil Kola dhe largimi i administratorit Besnik Bajrami.
03.Në datë 25.09.2012: Në bazë të Vendimit të Këshillit Mbiqkyrës Nr.09 datë 26.07.2012 është miratuar ri-emërimi i administratorit Tafil Kola.
04.Në datë 13.12.2013: Në bazë të Vendimit të Këshillit Mbiqkyrës Nr.13 datë 06.12.2013 është miratuar emërimi i administratorit Sotir Davella dhe largimi i administratorit Tafil Kola.
05.Në datë 23.01.2018: Në bazë të Vendimit të Këshillit Mbiqkyrës Nr.01 dhe Nr.02 datë 17.01.2018 është miratuar emërimi i administratores Kozeta Statha dhe largimi i administratorit Sotir Davella.
06.Në datë 30.07.2020: Në bazë të Vendimit të Vendimit te Asamblese Nr.83 dhe Nr.83/1 datë 17.07.2020 është miratuar emërimi i administratorit Alket Qendro dhe largimi i administratores Kozeta Statha.
Me datë 04.03.2021, me vendim të asamblesë së aksionarit, u ndryshua emri tregtar nga "PORTI DETAR SARANDE" u be "PORTI DETAR SARANDE SH.A ".
Në datë 20.10.2000: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Ministria e Ekonomisë Publike dhe Privatizimit Nr.45 datë 20.10.2000, është miratuar transformimi i Ndërmarrjes Shtetërore “Porti Detar” Sarandë në Shoqëri Anonime “Porti Detar” Sarandë Sh.a
01. Në datë 26.12.2000: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.699 datë 26.12.2000, është miratuar emërimi i anëtarit të Këshillit Mbikqyrës Lorenc Mishaxhi dhe largimi i anëtarit Besnik Dervishi.
02.Në datë 22.07.2002: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.52 datë 22.07.2002, është miratuar emërimi i anëtarit të Këshillit Mbikqyrës Enis Hoxha dhe largimi i anëtarit Entela Çipa.
03.Në datë 17.02.2003: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.53 datë 17.02.2003, është miratuar emërimi i anëtarit të Këshillit Mbikqyrës Arben Maloku dhe largimi i anëtarit Lorenc Mishaxhi.
04.Në datë 17.02.2004: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.26 datë 19.02.2004, është miratuar emërimi i anëtarit të Këshillit Mbikqyrës Maksim Tashi dhe largimi i anëtarit Anesti Xhaxho.
05.Në datë 13.01.2006: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.30 datë 13.01.2006, është miratuar emërimi i anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës Ylli Asllani, Kreshnik Bozho, Andi Toma dhe largimi i anëtarëve Maksim Tashi, Arben Maloku, Enis Hoxha (nuk ka dokument justifikues).
06.Në datë 30.05.2007: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.358 datë 30.05.2007, është miratuar emërimi i anëtarit të Këshillit Mbikqyrës Gertjan Veshaj dhe largimi i anëtarit Andi Toma.
07.Në datë 09.09.2009: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.512 datë 09.06.2009, është miratuar emërimi i anëtarit të Këshillit Mbikqyrës Rikard Luka dhe largimi i anëtarit Gertjan Veshaj.
08.Në datë 09.03.2011: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.188 datë 09.03.2011, është miratuar emërimi i anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës Xhevdet Mehmetaj, Enver Kalemasi dhe largimi i anëtarëve Kreshnik Bozho, Rikard Luka.
09.Në datë 02.08.2012: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.560 datë 17.07.2012, është miratuar ri-emërimi i anëtarit të Këshillit Mbikqyrës Ylli Asllani.
10.Në datë 28.09.2012: Në bazë të Vendimit të Këshillit Mbikqyrës Nr.12 datë 17.09.2012, është miratuar kryetar i Këshillit Mbikqyrës anëtari Ylli Asllani.
11.Në datë 21.11.2013: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.101 datë 21.11.2013, është miratuar emërimi i anëtarit të Këshillit Mbikqyrës Pilo Gllava dhe largimi i anëtarit Xhevdet Mehmetaj.
12.Në datë 22.01.2014: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.20 datë 10.01.2014, është miratuar emërimi i anëtarit të Këshillit Mbikqyrës Astrit Llanaj dhe largimi i anëtarit Ylli Asllani.
13.Në datë 18.02.2014: Në bazë të Vendimit të Këshillit Mbikqyrës Nr.02 datë 04.02.2014, është miratuar kryetar i Këshillit Mbikqyrës anëtari Astrit Llanaj.
14. Në datë 02.04.2015: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.1458/1 datë 18.03.2015, është miratuar emërimi i anëtarit të Këshillit Mbikqyrës Thanas Xani dhe largimi i anëtarit Pilo Gllava.
15.Në datë 06.10.2015: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.6492 datë 20.08.2015, është miratuar largimi i anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës Astrit Llanaj dhe Thanas Xhani.
16. Në datë 10.11.2015: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.9129 datë 26.10.2015, është miratuar emërimi i anëtarit të Këshillit Mbikqyrës Gjergji Kosta.
17.Në datë 31.05.2016: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.991/1 datë 08.04.2016, është miratuar emërimi i anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës Stefanaq Koçollari, Agim Memko, Pëllumb Canaj dhe largimi i aëtarëve Enver Kalemasi, Gjergji Kosta.
18.Në datë 11.07.02016:Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.5087 datë 20.06.2016, është miratuar emërimi i anëtarit të Këshillit Mbikqyrës Redi Berberi dhe largimi i anëtarit Pëllumb Canaj.
19.Në datë 22.11.2017: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.131 datë 15.11.2017, është miratuar emërimi i anëtarit të Këshillit Mbikqyrës Anisa Lulo dhe largimi i anëtarit Redi Berberi.
20.Në datë 30.07.2018: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.101 datë 13.07.2018, është miratuar emërimi i anëtarit të Këshillit Mbikqyrës Flaures Shoshi dhe largimi i anëtarit Anisa Lulo.
21.Në datë 10.07.2019: Në bazë të Vendimit te Asamblese Nr.50 datë 20.06.2019, është miratuar emërimi i anëtarit të Këshillit Mbikqyrës Denis Demiri dhe largimi i anëtarit Stefanaq Kocollari.
22.Në datë 10.10.2019: Në bazë të Vendimit te Asamblese Nr.57 datë 24.07.2019 dhe Nr.77 date 19.08.2019, është miratuar emërimi i anëtareve të Këshillit Mbikqyrës Vikrita Çuto, Ina Dhaskali/Kruja dhe largimi i anëtareve Flauers Shoshi, Agim Memko.
23. Me datë 11.05.2022, me vendim të asamblesë së përgjithshme, u emëruan anëtarët e Këshillit Mbikqyrës Idlir Xhoxhi, Rudina Karamuço dhe Genta Prodani.
24.Sipas vendimit te Asamblese se Pergjithshme date 25.06.2024, eshte larguar anetari Idlir Xhoxhi dhe eshte emeruar anetare e Keshillit Mbikeqyres Gjinovefa Arizaj.
Me datë 04.03.2021, u ndryshua objekti i aktivitetit si në vijim: "Perpunimi i anijeve, trageteve, pasagjereve, mallrave, sherbimeve portuale per te
gjitha mjetet lundruese ndertim, menaxhim dhe ruajtje e objekteve si dhe koordinim
i aktiviteteve tregtare brenda territorit te Portit.".
|