Scope: |
Prodhim materiale ndërtimi, import lëndësh të para e materiale ndihmëse, punim zdrukthëtarie, prodhim materiale inertes, përpunim hekuri e parafabrikate të ndryshme, eksport, prodhim traversash, transport tuba betoni e materiale inerte, prodhim detalesh të ndryshme, prova laboratori dhe parking etj. Transporti nëpërmjet rrugëve tokësore, detare dhe ajrore etj., i mallrave të sipërpërmendura për llogari të vetë shoqërisë si edhe të shoqërive dhe personave të tjerë private dhe shtetërore. Shërbime komisionarë për të gjitha operacionet tregtare që do të zhvillohen brenda dhe jashtë vendit në emër dhe për llogari të vetë shoqërisë si edhe të shoqërive dhe personave të tjerë juridikë dhe shtetërore 2 brenda dhe jashtë vendit. Kryerja e rolit të agjentit dhe magazinës doganore, e përfaqësuesit dhe distributorit ( shpërndarësit) të autorizuar ose ekskluziv sipas rastit. Shoqëria brenda caqeve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi do të kryejë çdo operacion tregtar dhe financiar që lidhet drejtpërdrejt ose tërthorazi me objektin e saj. Kjo përfshin; hapjen e veprimtarive dhe krijimin e shoqërive të reja si dhe pjesëmarrjen në kapitalin e shoqërive të tjera brenda dhe jashtë vendit. |
Changes |
Në datë 30.06.2004:Në bazë të Vendimit të Asamblesë Nr.03 datë 08.04.2004, është miratuar zvogëlimi i kapitalit themeltar nga vlera 162.000.000 lekë në vlerën 109.600.000 lekë si rrjedhojë e përfshirjeve të rezultatit të periudhës 1997-1998 dhe rezervave të vitit 2012 në kapitalin themeltar.
I-Në datë 16.04.2003: Në bazë të Vendimit të Këshillit Mbikqyrës datë 14.01.2003, është miratuar emërimi i administratorit Lluka Gjergo dhe largimi i administratorit Lulzim Vrapi.
II-Në datë 24.04.2008: Në bazë të Vendimit të Këshillit Mbikqyrës Nr.01 datë 26.03.2008, është miratuar emërimi i administratorit Artur Berbati dhe largimi i administratorit Lluka Gjergo.
III-Në datë 27.03.2012: Në bazë të Vendimit të Këshillit Mbikqyrës Nr.01 datë 19.03.2012, është miratuar emërimi i administratores Brixhilda Kokëdhima dhe largimi i administratorit Artur Berbati.
IV-Në datë 17.12.2013: Në bazë të Vendimit të Këshillit Mbikqyrës datë 16.12.2013, është miratuar emërimi i administratores Enkeleda Pura dhe largimi i administratores Brixhilda Kokëdhima.
V-Në datë 29.12.2016: Në bazë të Vendimit të Këshillit Mbikqyrës Nr.01 datë 16.12.2016, është miratuar ri-emërimi i administratores Enkeleda Pura.
VI-Në datë 09.05.2018: Në bazë të Vendimit të Këshillit Mbikqyrës Nr.01 datë 04.05.2018, është miratuar emërimi i administratorit Hasan Barja dhe largimi i administratores Enkeleda Pura.
VII. Me datë 04.03.2024, me vendim të Këshillit Mbikqyrës, u largua nga detyra administratori Hasan Barja dhe u emrua administratore Bleona Pasho.
I-Në datë 29.12.1999:Në bazë të Urdhrit të Ministrisë së Ekonomisë Publike dhe Privatizimit (aksionari) Nr.324 datë 07.09.1999 dhe Kontratës së Shitjes datë 18.11.1999, është miratuar privatizimi me ankand, pa çmim fillestar, mbështetur në VKM Nr.405 dhe Nr.407 datë 31.08.1999, të 51% të paketës shtetëore. Pala blerëse është Shoqëria “2K Group” Sh.p.k e përfaqësuar nga Koço Kokëdhima, që do të paguaj çmimin e blerjes në vlerën 11.111.111 lekë. Aksionerët janë: Ministria e Ekonomisë Publike dhe Privatizimit (aktualisht Ministia e Financave dhe Ekonomisë) që zotëron 49% të aksioneve dhe Shoqëria “2K Group” Sh.p.k që zotëron 51% të aksioneve.
II-Në datë 02.07.2008: Në bazë të Vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë Nr.1254/76Regj, Nr.141Vendimi datë 02.02.2006, është vendosur që do të njihen pronarët e truallit të shoqërisë, si aksioner të shoqërisë, të cilët janë: Pëllumb Gega 1.4%, Kristina Gega 1.4%, Petrit Gega 1.4%, Jorgji Gega 4.2% dhe Dafina Çipi 4.2%. Aksionarët e tjerë janë, Shoqëria “2K Group” zotëruese 51% dhe Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës 36.4%.
III-Në datë 12.09.2011:Në bazë të Kontratës Shit-Blerje Aksionesh datë 24.08.2011, Vendimit të Ortakut 2K Group Sh.p.k Nr.04 datë 20.08.2011 dhe Vendimit të palës blerëse Shoqërisë “Domus Silva-Albania” Sh.p.k, është miratuar shitja e të gjitha aksioneve të aksionarit Shoqëria “2K Group” Sh.p.k te blerësi (aksionari i ri), Shoqëria “Domus Silva Albania” Sh.p.k, me çmim shitje 2.000.000 lekë.
IV-Në datë 10.03.2015:Në bazë të Dëshmisë së Trashëgimisë Testamentare datë 14.02.2015, janë transferuar aksionet e aksionarit Kristina Gega, aksionar i 1.4% të aksioneve të shoqërisë te Petrit Gega, që do të jetë aksionari i ri i shoqërisë dhe zotërues i 1.4% të aksioneve të shoqërisë.
V-Në datë 19.01.2018: Në bazë të Kontratës Shit-Blerje Aksionesh datë 06.11.2018, është me palë shitëse Jorgji Gega, aksionar i shoqërisë në masën 4.2% dhe me palë blerëse Koço Kokëdhima, është miratuar shitja e aksioneve të aksionarit Jorgji Gega te Koço Kokëdhima (aksionari i ri), me çmim shitje 2.000.000 lekë.
VI-Në datë 29.12.2018: Në bazë të Kontratës Shit-Blerje Aksionesh datë 27.12.2018, është me palë shitëse shoqërisë “Domus Siva-Albania” Sh.p.k aksionar i shoqërisë në masën 51% dhe me palë blerëse Koço Kokëdhima, është miratuar shitja e aksioneve të aksionarit Shoqëria “Domus-Silva Albania” Sh.p.k, te Koço Kokëdhima , me çmim shitje 2.000.000 lekë.
VII-Në datë 09.01.2019:Në bazë të Dëshmisë Ligjore të Trashgimisë Nr.27.12.2018, është miratuar transferimi i aksioneve nga Dafina Çipi, aksionar i shoqërise në masën 4.2% te Luljana Shehu (aksionari i ri) zotërues i 1.4% të aksioneve të shoqërisë, Leonard Çipi (aksionari i ri) zotërues i 1.4% të aksioneve të shoqërisë, Preni Çipi (aksionari i ri) zotërues i 1.4% të aksioneve të shoqërisë.
VIII-Në datë 21.03.2019: Në bazë Kontrates se Shit-Blerjes se Aksioneve Date 27.02.2019 Nr.1291Rep Nr.526 Kol te lidhur midis shitesit Leonard Çipi (zoterues i 1.4% te aksioneve te shoqerise) dhe bleresit Koço Kokedhima jane shitur aksionet e aksionerit Leonard Çipi ( 1.534,4 aksione) ne cmimin total 666,667 Leke. Në bazë Kontrates se Shit-Blerjes se Aksioneve Date 21.02.2019 Nr.1248 Rep Nr.518 Kol te lidhur midis shitesit Pellumb GEGA (zoterues i 1.4% te aksioneve te shoqerise) dhe bleresit Koço Kokedhima, jane shitur aksionet e aksionerit Pellumb Gega ( 1.534,4 aksione) ne cmimin total 666,667 Leke. Në bazë Kontrates se Shit-Blerjes se Aksioneve Date 21.02.2019 Nr.1243Rep Nr.519 Kol te lidhur midis shitesve Petrit GEGA dhe Liljana GEGA (zoterues te 2.8% te aksioneve te shoqerise) me bleresin Koço Kokedhima, u miratua shitja e aksioneve te Liljana Gega & Petrit Gega ( 3068.8 aksione) ne cmimin total 1,333,334 Leke. Në bazë Kontrates se Shit-Blerjes se Aksioneve Date 08.02.2019 Nr.922Rep Nr.376Kol te lidhur midis shitesit Luljana Shehi (zoterues i 1.4% te aksioneve te shoqerise) dhe bleresit Koço Kokedhima jane shitur aksionet e aksionerit Luljana Shehi ( 1.534,4 aksione) ne cmimin total 666,667 Leke. Me miratimin e kontratave te shitjes, aksionaret e shoqerise jane Koço Kokëdhima zoterues i 63.6% te aksioneve dhe Ministria e Financave dhe Ekonomise, zoteruese e 36.4% te aksioneve.
Në datë 17.06.1997: Në bazë të Urdhrit të Ministrisë së Privatizimeve Nr.08 datë 17.06.1997, është miratuar transferimi i Ndërmarrjes Shtetërore “Prodhim Materiale Ndërtimi” Elbasan në Shoqëri Anonime “Prodhim Materiale Ndërtimi” Sh.a Elbasan.
I-Në datë 08.09.2014: Në bazë të Vendimit të Asamblesë Nr.03 datë 05.08.2014, është miratuar emërimi i anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës Artur Pilkati, Rineta Katana ri-emërimi i anëtarit Pëllumb Kika dhe largimi i anëtarëve Adelina Vyshka, Mensur Rushiti.
II-Në datë 29.12.2016: Në bazë të Vendimit të Asamblesë Nr.03 datë 06.12.2016, është miratuar emërimi i anëtarit të Këshillit Mbikqyrës Nevila Kullojka dhe largimi i anëtarit Rineta Katana.
III-Në datë 28.09.2017: Në bazë të Vendimit të Asamblesë Nr.02 datë 06.09.2017, është miratuar emërimi i anëtarit të Këshillit Mbikqyrës Fatmira Spahiu, ri-emërimi i anëtarit Pëllumb Kika dhe largimi i anëtarit Artur Pilkati. Me date 28.07.2022, me vendim te asamblese se aksionereve, largohet anetarje e Keshillit Mbikqyres Vjola Cekaj dhe emerohet ne vend te saj Erjon Lena.
Në datë 25.08.2011: Në bazë të Vendimit të Asamblesë Nr.03 datë 27.07.2011, është miratuar ndryshimi i statutit të shoqërisë dhe objekti i veprimtarisë nga “Prodhim materiale ndërtimi, inerte të eksport-importit”, u ndryshua në “Prodhim materiale ndërtimi, import lëndësh të para e materiale ndihmëse, punim zdrukthëtarie, prodhim materiale inertes, përpunim hekuri e parafabrikate të ndryshme, eksport, prodhim traversash, transport tuba betoni e materiale inerte, prodhim detalesh të ndryshme, prova laboratori dhe parking etj. Transporti nëpërmjet rrugëve tokësore, detare dhe ajrore etj., i mallrave të sipërpërmendura për llogari të vetë shoqërisë si edhe të shoqërive dhe personave të tjerë private dhe shtetërore. Shërbime komisionarë për të gjitha operacionet tregtare që do të zhvillohen brenda dhe jashtë vendit në emër dhe për llogari të vetë shoqërisë si edhe të shoqërive dhe personave të tjerë juridikë dhe shtetërore 2 brenda dhe jashtë vendit. Kryerja e rolit të agjentit dhe magazinës doganore, e përfaqësuesit dhe distributorit ( shpërndarësit) të autorizuar ose ekskluziv sipas rastit. Shoqëria brenda caqeve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi do të kryejë çdo operacion tregtar dhe financiar që lidhet drejtpërdrejt ose tërthorazi me objektin e saj. Kjo përfshin; hapjen e veprimtarive dhe krijimin e shoqërive të reja si dhe pjesëmarrjen në kapitalin e shoqërive të tjera brenda dhe jashtë vendit”.
|