Legal Cases: |
Me date 21/03/2023, me ane te Njoftimit Nr. 3278 Prot, datë 17.03.2023, “Njoftim për vendosjen e Barrës Siguruese mbi titujt e pronësisë”, ardhur nga Drejtoria e te Ardhurave Vendore, Bashkia Vlorë, u kerkua Vendosja e Barrës Siguruese mbi titujt e pronësisë së tatimpaguesit “TRAJTIM I STUDENTEVE SH.A. VLORE”SHA, pajisur me NUIS (NIPT) K56703241T, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti. |
Changes |
01.Në datë 23.02.2006: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.149 datë 23.02.2006, është miratuar zmadhimi i kapitalit themeltar nga vlera 172.061.989 lekë në vlerë 197.190.442 lekë, si rrjedhojë e rritjes së kapitalit në natyrë pasi është bërë rivlerësimi i truallit me sipërfaqe objektë 2680m2, sipërfaqe gjelbërim 11.380 m2 dhe sipërfaqe e përgjithshme 14.060m2, që nuk kanë qenë të përfshira në vlerën e bilancit të shoqërisë.
02.Në datë 02.05.2011: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.161 datë 05.03.2010, është miratuar zmadhimi i kapitalit themeltar nga vlera 197.190.442 lekë në vlerën 340.781.000 lekë.
03.Në datë 08.07.2016: Në bazë të Urdhri të aksionarit Nr.4587/1 datë 15.06.2016, është miratuar zvogëlimi i kapitalit themletar nga vlera 340.781.000 lekë në vlerën 305.652.000 lekë si rrjedhojë e përfshirjes në kapitalin themeltar të rezultateve ushtrimore deri në vitin 2013 që rezulton me humbje në vlerën totale 35.129.000 lekë. 04.Në datë 26.06.2018: Në bazë të Vendimit të Asamblesë Nr.83 datë 30.05.2018, është miratuar zvogëlimi i kapitalit themeltar nga vlera 305.652.000 lekë në vlerën 267.531.000 lekë si rrjedhojë e përfshirjes në kapitalin themeltar të rezultateve ushtrimore për periudhën 2014-2017 që arrijnë në vlerën totale negative 38.121.000 lekë.
01.Në bazë të Vendimit të Këshillit Mbikqyrës Nr.02 dhe Nr.03 datë 29.12.2005, është miratuar emërimi i administratorit Thanas Laluci dhe largimi i administratores Dafina Brahaj.
02.Në datë 21.12.2006: Në bazë të Vendimit të Këshillit Mbiqkyrës Nr.11 datë 21.12.2006, është miratuar emërimi i administratorit Adhurim Rapaj dhe largimi i administratorit Thanas Laluci.
03.Në datë 30.01.2010: Në bazë të Vendimit të Këshillit Mbiqkyrës Nr.13 datë 21.01.2010, është miratuar emërimi i administratores Teuta Zilja dhe largimi i administratorit Adhurim Rapaj.
04. Në datë 18.11.2013: Në bazë të Vendimit të Këshillit Mbikqyrës Nr.42 dhe Nr.43 datë 01.11.2013, është miratuar emërimi i administratores Artemida Luçaj dhe largimi i administratores Teuta Zilja.
05.Në datë 15.03.2017: Në bazë të Vendimit të Këshillit Mbikqyrës Nr.05 datë 15.03.2017, është miratuar emërimi i administratores Artemida Luçaj.
06.Në datë 11.09.2017: Në bazë të Vendimit të Këshillit Mbikqyrës Nr.12 datë 08.08.2017, është miratuar emërimi i administratores Alketa Selami dhe largimi i administratores Artemida Luçaj.
07.Në datë 24.09.2020: Në bazë të Vendimit të Asamblese Nr.121 datë 21.09.2020, është miratuar ri-emërimi i administratores Alketa Selami.
I. Themelues i shoqërisë është Republika e Shqipërisë, me 100% të aksionave në pronësi të Ministrisë së Financave (ish "Ministria e Financave dhe Ekonomisë").
II. Me datë 07.06.2023, me vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 349, u miratua transferimi i pronësisë së 100% të aksioneve të shoqërisë nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë tek Bashkia Vlorëa, me të gjitha të drejtat dhe detyrimet, në momentin e hyrjes në fuqi të këtij vendimi.
Në datë 06.07.2005: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Ministria e Ekonomisë Nr.182 datë 06.07.2005, është miratuar transformimi i Ndërmarrjes Shtetërore “Trajtimi i Studentëve” Vlorë në Shoqëri Anonime “Trajtimi i Studentëve” Sh.a Vlorë.
01.Në datë 29.12.2005: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.262 datë 23.12.2005, është miratuar emërimi i anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës Halit Xhafa, Agron Sharra dhe largimi i anëtarëve Sonila Malko, Llambi Gjergo.
02.Në datë 22.01.2007: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.45 datë 22.01.2007, është miratuar emërimi i anëtarit të Këshillit Mbikqyrës Gafur Muka dhe largimi i anëtarit Halit Xhafa.
03.Në datë 10.04.2009: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.335 datë 10.04.2009, është miratuar emërimi i anëtarit të Këshillit Mbikqyrës Bashkim Sykja dhe largimi i anëtarit Stefan Koçollari.
04.Në datë 30.01.2010: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.830 datë 30.01.2010, është miratuar emërimi i anëtarit të Këshillit Mbikqyrës Luljeta Jorgo dhe largimi i anëtarit Gafur Muka.
05.Në datë 21.09.2011: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.630 datë 07.09.2011, është miratuar emërimi i anëtarit të Këshillit Mbikqyrës Basir Çollaku dhe largimi i anëtarit Agron Sharra.
06.Në datë 06.11.2012: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.664 datë 02.10.2012, është miratuar emërimi i anëtarit të Këshillit Mbikqyrës Matilda Parllaku dhe largimi i anëtarit Basir Çollaku.
07.Në datë 18.11.2013: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.49 datë 31.10.2013, është miratuar emërimi i anëtarit të Këshillit Mbikqyrës Rezar Balla dhe largimi i anëtarit Matilda Parllaku.
08.Në datë 06.05.2014: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.267 datë 06.05.2014, është miratuar emërimi i anëtarit të Këshillit Mbikqyrës Vjollca Aliaj dhe largimi i anëtarit Luljeta Jorgo.
09.Në datë 07.07.2015: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.5567 datë 07.07.2015, është miratuar emërimi i anëtarit të Këshillit Mbikqyrës Simo Petrmilo dhe largimi i anëtarit Brunilda Paskali.
10.Në datë 20.08.2015: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.6493 datë 20.08.2015, është miratuar largimi i anëtarit të Këshillit Mbikqyrës Simo Petromilo.
11.Në datë 04.11.2015: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.8431 datë 04.11.2015, është miratuar emërimi i anëtarit të Këshillit Mbikqyrës Parashqevi Pogaçe.
12.Në datë 22.11.2016: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.9307 datë 22.11.2016, është miratuar emërimi i anëtarit të Këshillit Mbiqkyrës Anila Jani, ri-emërimi i anëtarit Rezar Balla dhe largimi i anëtarit Vjollca Alliaj.
13.Në datë 08.09.2017: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.2757 datë 05.9.2017, është miratuar emërimi i anëtarit të Këshillit Mbikqyrës Anxhela Bushati dhe largimi i anëtarit Anila Jani.
14.Në datë 19.12.2017: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.163 datë 11.12.2017, është miratuar emërimi i anëtarit të Këshillit Mbikqyrës Frosina Londo (Qyrdeti) dhe largimi i anëtarit Parashqevi Pogaçe.
15.Në datë 19.01.2018: Në bazë të Vendimit të Këshillit Mbikqyrës Nr.01 datë 10.01.2018, është miratuar emërimi i anëtarit Anxhela Bushati, kryetare të Këshillit Mbikqyrës.
16.Në datë 25.02.2020: Në bazë të Vendimit të Asamblese Nr.17 datë 17.02.2020, është miratuar largimi i anëtarit te Keshillit Mbikqyres Frosina Londo.
17.Në datë 13.05.2020: Në bazë të Vendimit të Asamblese Nr.38 datë 30.04.2020, është miratuar emerimi i anetarit te Keshillit Mbikqyres Novruz Ahmeti dhe largimi i anëtarit Rezar Balla.
18.Në datë 24.09.2020: Në bazë të Vendimit të Asamblese Nr.101 datë 13.08.2020 dhe Nr.114 date 15.09.2020, është miratuar emerimi i anetareve te Keshillit Mbikqyres Idlir Sulstarova, Gjinovefa Arizaj dhe largimi i anëtarit Novruz Ahmeti.
19.Në datë 29.10.2020: Në bazë të Vendimit të Asamblese Nr.143 datë 23.10.2020, është miratuar ri-emerimi i anetarit te Keshillit Mbikqyres Anxhela Bushati. 20. Me date 27.10.2021, me vendim te asamblese se aksionereve, largohet anetarja e Keshillit Mbikqyres Gjinovefa Arizaj. 21. Me date 06.01.2022, me vendim te asamblese se aksionereve, emerohet anetarja e Keshillit Mbikqyres Brisilda Çobaj. 22. Me date 05.04.2022, me vendim te asamblese se aksionereve, largohet anetari i Keshillit Mbikqyres Idlir Sulstarova dhe emerohet ne vend te tij Kristi Mukollari.
23. Me datë 15.06.2023, me vendim të asamblesë së përgjithshme, u lirua nga detyra anëtari i Këshillit MbikqyrësBrisilda Çobaj.
24. Me datë 02.10.2023, me vendim të asamblesë së përgjithshme, u larguan nga detyra anëtarët e Këshillit Mbikqyrës Anxhela Bushati dhe Kristi Mukollari, dhe u emëruan anëtarët Xhuli Kasëmi, Dorian Demiri dhe Jonela Halili.
|