Tax Registration Number: |
L18724401R |
Administrators: |
Bujar Çeta |
Scope: |
Ndërtim i veprave civile, financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve për të mundësuar operimin, transmetimin dhe tregtimin e energjisë elektrike, për prodhimin e energjisë elektrike me burim energjie duke shfrytëzuar rrjedhjen e ujërave ne lumenjtë në Skrapar. |
Other Trade Names: |
UJANIKU II |
Legal Form: |
Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K |
Foundation Year: |
05/01/2011 |
District: |
Skrapar |
Country: |
Shqipëri |
Capital Origin: |
Shqiperi; Greqi |
Initial Capital: |
100 000,00 |
Shares: |
100 |
Child Company: |
HP UJANIKU ENERGY është një shoqëri koncesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 08.09.2011 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L19509401H, me adresë në Berat, Gjerbes, Njësia Administrative Gjerbes, Qender-Skrapar, Blerimaj, Fshati Gjerbes, Godina e Hidrocentralit Ujaniku II, me administrator Bujar Çeta dhe ortak te vetem UJANIKU II (L18724401R) . Sipas të dhënave të QKB deri më date 16.05.2022 |
Type of Ownership: |
Mikse (Shqiptare&E huaj) |
Number of Administrators: |
1 |
Male/Female: |
Mashkull |
Status: |
Aktiv |
License(s): |
-
|
Changes |
I. Me date 19.03.2014, me vendim te asamblese se pergjithshme, Bujar Çeta riemerohet si administrator per nje periudhe 5 vjecare deri me "19/03/2019".
II. Me date 25.01.2016 me vendim te asamblese se pergjithshme, Bujar Çeta riemerohet si administrator per nje periudhe 2 vjecare deri me "25/01/2021".
III. Me date 19.03.2021 me vendim te asamblese se pergjithshme, Bujar Çeta riemerohet si administrator per nje periudhe 5 vjecare deri me "19/03/2026".
I. Ortaket themelues te shoqerise jane Emmanouil Mavrogiannakis zoterues me 35% te kapitalit; Georgios Tzinieris zoterues me 17% te kapitalit; Sali Çeta zoterues me 16% te kapitalit; Bujar Çeta zoterues me 16% dhe Petrit Çaushi zoterues me 16% te kapitalit.
II. Me date 09.03.2012, Emmanouil Mavrogiannakis shet 35% te kapitalit ne favor te Sali Çeta me vlere 35.000 (tridhjete e pese mije) leke; Georgios Tzinieris shet 17% te kapitalit ne favor te Sali Çeta me vlere 17.000 (shtatembedhjete mije ) leke. Pas blerjes se Kuotave, Emmanouil Mavrogiannakis dhe Georgios Tzinieris largohen si ortak; ndersa Sali Çeta behet zoterues me 68% te kapitalit.
III. Me date 21.03.2012, Sali Çeta transferon 52 % te kapitalit ne favor te ortakut te ri Kristaq Bica me vlere 52.000 (pesedhjete e dy mije) leke. Pas blerjes se Kuotave, Sali Çeta behet zoterues me 16% te kapitalit; ndersa Kristaq Bica behet zoterues me 52% te kapitalit.
IV. Me date 12.11.2013, Kristaq Bica transferon 52% te kapitalit ne favor te Sali Çeta me vlere 52.000 (pesedhjete e dy mije) leke. Pas blerjes se Kuotave, Sali Çeta behet zoterues me 68% te kapitalit; ndersa Kristaq Bica largohet si ortak.
V. Me date 19.03.2014, Sali Çeta shet 51% te kapitalit ne favor te Emmanouil Mavrogiannakis me vlere 51.000 (pesedhjete e nje mije ) leke. Pas blerjes se Kuotave, Sali Çeta behet zoterues me 17% te kapitalit; ndersa Emmanouil Mavrogiannakis behet zoterues me 51% te kapitalit.
VI. Me date 25.01.2016, Emmanouil Mavrogiannakis dhuron 51% te kapitalit ne favor te Michail Mavrogiannakis. Pas dhurimit te Kuotave, Emmanouil Mavrogiannakis largohet si ortak; ndersa Michail Mavrogiannakis behet zoterues me 51% te kapitalit.
|
Address: |
Seat:
Qender - SKRAPAR Sharove Ndertese Nje-Kateshe, prane Shkolles "Skender Çeta".
|
Akte. Tjetërsim Kapitali: |
→ Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 16.05.2022
→ Akt themelimi i Shoqerise
→ Kontrate e Shitjes se Kuotave date 09.03.2012
→ Kontrate e Shitjes se Kuotave date 21.03.2012
→ Kontrate e Shitjes se Kuotave date 12.11.2013
→ Kontrate e Shitjes se Kuotave date 19.03.2014
→ Kontrate e Dhurimit te Kuotave date 25.01.2016
→ Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 02.04.2024
|
Financial Documents: |
|