Changes |
Në datë 14.03.1996: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.47/1 datë 29.11.1996, është miratuar zmadhimi i kapitalit themeltar nga vlera 41.000.000 lekë në vlerë 48.155.600 lekë si rrjedhojë e rritjes së kapitalit në natyrë për vlerën e truallit të shoqërisë me sipërfaqe 14.137m2.
I-Në datë 13.06.2000: Në bazë të Vendimit të Këshillit Mbikqyrës Nr.03 datë 18.05.2000, është miratuar emërimi i administratorit Gjergji Angoni.
II-Në datë 16.06.2006:Në bazë të Vendimit të Këshillit Mbikqyrës datë 17.04.2006, është miratuar emërimi i administratorit Fatjon Xhaferaj dhe largimi i administratorit Gjergji Angoni.
III-Në datë 06.05.2013: Në bazë të Vendimit të Këshillit Mbikqyrës datë 04.02.2013, është miratuar ri-emërimi i administratorit Fatjon Xhaferaj.
IV-Në datë 10.11.2016: Në bazë të Vendimit të Asamblesë datë 01.11.2016, është miratuar ri-emërimi i administratorit Fatjon Xhaferaj për një periudhë 3 vjeçare.
V-Në datë 18.11.2019: Në bazë të Vendimit të Asamblesë datë 01.11.2019, është miratuar ri-emërimi i administratorit Fatjon Xhaferaj për një periudhë 3 vjeçare.
I-Në datë 24.12.1996:Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.3/2 datë 30.11.1995, është miratuar privatizimi i 49% të aksioneve të paketës shtetërore, të cilat janë të zotëruara 100% nga Ministria e Financave. Pas privatizimit, aksionari Ministria e Financave do të zotëroj 51% të aksioneve të shoqërisë.
II-Në datë 21.09.2004:Në bazë të Urdhrit të aksionarit Ministria e Ekonomisë Nr.286 datë 16.08.2004, është miratuar privatizimi i 1.998% të aksioneve në vlerë 962.400 lekë, të paketës shtetërore që zotërohen nga Ministria e Ekonomisë në masën 20.99% të aksioneve të shoqërisë. Për zvogëlimin e % të aksioneve të zotëruara nga Ministria e Ekonomisë (referim pika I), nga 51% në 20.99%, nuk ka dokument justifikues të depozituar në ekstraktin historik të shoqërisë. Lista e aksionerëve është e pasqyruar në ekstraktin e regjistrit të aksioneve datë 27.09.2004.
III-Në datë 26.03.2014:Në bazë të Kontratës së Dhurimit Nr.1569Rep, Nr.734Kol datë 24.03.2014, me palë dhuruese Sokol Meqemeja, aksionari i shoqërisë dhe zotërues i 51.52% të aksioneve dhe me palë përfituesi Marenglen Meqemeja, është miratuar dhurimi pa shpërblim i 51.52% aksioneve nga aksionari Sokol Meqemeja te aksionari i ri Marenglen Meqemeja.
Në datë 16.10.1995:Në bazë të Urdhrit të Ministrisë së Financave Nr.47 datë 16.10.1995, është miratuar transferimi i Ndërmarrjes Shtetërore “Frigoriferi Dvoran” Korçë në Shoqëri Anonime “Frigoriferi Dvoran” Sh.a Korçë.
I-Në datë 24.12.2004: Në bazë të Vendimit të Asamblesë datë 14.12.2004, është miratuar emërimi i anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës Sokol Meqemeja, Daniel Plasa, Thoma Crisogollou dhe largimi i anëtarëve Memo Memaj, Gjergji Kosta, Gjergji Papa.
II-Në datë 06.05.2013: Në bazë të Vendimit të Asamblesë datë 04.02.2013, është miratuar emërimi i anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës Memo Memaj, Marsela Kokoshi, ri-emërimi i anëtarit Sokol Meqemeja dhe largimi i anëtarëve Daniel Plasa, Thoma Crisogollou.
III-Në datë 10.11.2016: Në bazë të Vendimit të Asamblesë datë 01.11.2016, është miratuar ri-emërimi i anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës Memo Memaj, Marsela Kokoshi, Sokol Meqemeja.
IV-Në datë 18.11.2019: Në bazë të Vendimit të Asamblesë datë 01.11.2019, është miratuar ri-emërimi i anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës Memo Memaj, Marsela Kokoshi, Sokol Meqemeja.
Në datë 06.05.2013:Në bazë të Vendimit të Asamblesë datë 04.02.2013, është miratuar ndryshimi i statutit të shoqërisë dhe objekti i veprimtarisë nga “Ruajte mallrash me fason”, u ndryshua në “Ruajtje mallrash me fason, Import-eksport me shumicë dhe pakicë, parking, dhoma, ambiente me qira”.
|