Tax Registration Number: |
J81728502T |
Administrators: |
Juglerd Ibrahimi |
Scope: |
Bluarje squfuri, përpunim pesticide dhe ambalazhim, prodhim materiale ndërtimi, import-eksport lëndësh të para dhe produkte të gatshme, parking e transport mallrash e produktesh. |
Other Trade Names: |
PERPUNIM PESTICIDE |
Legal Form: |
Shoqëri Aksionare SH.A |
Foundation Year: |
14/05/1997 |
District: |
Durrës |
Country: |
Shqipëri |
Capital Origin: |
Shqiperi |
Initial Capital: |
75 735 000,00 |
Shares: |
75 735 |
Parent Company / Owner: |
“CHICKEN FARM ALBANIA”, nje shoqeri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar me date 25/10/2013 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L33431801N, me adrese aktuale në Tirane Kavaje Agonas, dhe me administrator dhe ortak të vetëm Marenglen Meqemeja, zotërues për 100% të kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 05.04.2024) Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, depozituar në QKB date 08.03.2021, terhequr datë 05.04.2024, Pronaret perfitues te subjektit “PERPUNIM PESTICIDE”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, për pjesën e kuotave të aksioneve nga subjektet private, është:
Marenglen Meqemeja, shtetas shqiptar, i datelindjes 1978, pronar perfitues per 51% te pronesise, pasi zotëron 100% të kapitalit të “CHICKEN FARM ALBANIA” – shoqëri mëmë për 51% të kapitalit të “PERPUNIM PESTICIDE”. Data e percaktimit si pronar perfitues është 08.10.2019.
|
Type of Ownership: |
Mikse (Private&Publike) |
Number of Administrators: |
1 |
Male/Female: |
Mashkull |
Board Members: |
Aris Goxha (Kryetar), Memo Memaj, Pjer Pojanaku |
Status: |
Aktiv |
License(s): |
-
|
Legal Cases: |
I-Në datë 23.02.2012:Në bazë Vendimit të Këshillit të Administrimit të shoqërisë Nr.03 datë 12.02.2012, drejtuar QKB-së është vendosur pezullimi i aktivitetit të shoqërisë për një periudhë kohe të pacaktuar dhe statusi i shoqërisë nga “aktiv” u bë “Pezulluar”.
II-Në datë 07.04.2017:Në bazë të Vendimit të Asamblesë së Përgjithshme datë 04.03.2017, është miratuar kalimin në statusin aktiv të shoqërisë.
III-Në datë 16.10.2018:Në bazë të Vendimit të Asamblesë së Përgjithshme datë 29.09.2018, është miratuar pezullimi i aktivitetit të shoqërisë për një periudhë të pacaktuar dhe statusi i shoqërisë nga “Aktiv”, kaloi në “Pezulluar”.
IV: Në datë 04.12.2019:Në bazë të Vendimit të Asamblesë së Përgjithshme datë 03.12.2019, është miratuar kalimi nga statusi "Pezulluar" ne statusin "Aktiv".
V. Me date 19/01/2023, me ane te shkresës Nr. 37166, datë 20.12.2022 për Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Qëndror, ku është kërkuar: Vendosje të masës së sigurimit të detyrimit
tatimor, mbi tatimpaguesin shoqëria “ PERPUNIM PESTICIDE “ SH.A., pajisur me NUIS (Nipt)- J81728502T, me perfaqësues ligjor Juglerd Ibrahimi. Vendosja e kësaj masë synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesit deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.
VI. Me datë 18.08.2023, me anë të shkresës Nr. 51448 Prot, për
Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme
e Tatimeve, Rajoni Qëndror, u kërkua: Vendosja e masës së sigurimit të detyrimit
tatimor, mbi tatimpaguesin shoqëria “PERPUNIM PESTICIDE “ SH.A, pajisur me NUIS
(Nipt)- J81728502T. Vendosja e kësaj masë synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të
pronësisë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesit deri në shlyerjen e
detyrimeve tatimore. |
Changes |
I-Në datë 20.09.2001:Në bazë të Vendimit të Këshillit Mbikqyrës datë 08.01.2001 dhe datë 12.01.2001, është miratuar emërimi i administratorit Lulash Gecaj dhe largimi i administratores Dhurata Bardhi.
II-Në datë 16.10.2006: Në bazë të Vendimit të Këshillit Mbikqyrës Nr.02 dhe datë 24.09.2006, është miratuar emërimi i administratorit Martin Gecaj dhe largimi i administratorit Lulash Gecaj.
III- Në datë 10.02.2012:Në bazë të Vendimit të Këshillit të Administrimit Nr.02 datë 16.01.2012 është miratuar ri-emërimi i administratorit Martin Gecaj.
IV-Në datë 03.04.2017: Në bazë të Vendimit të Këshillit të Administrimit datë 04.03.2017, është miratuar emërimi i administratorit Lavdërim Selimaj dhe largimi i administratorit Martin Gecaj.
V-Në datë 25.11.2019: Në bazë të Vendimit të Keshillit te Administrimit datë 20.11.2019, është miratuar emërimi i administratorit Z.Marenglen Meqemeja dhe largimi i administratorit Z.Lavderim Selimaj.
VI-Në datë 03.12.2019: Në bazë të Vendimit të Keshillit te Administrimit datë 27.11.2019, është miratuar emërimi i administratorit Z.Juglerd Ibrahimi dhe largimi i administratorit Z.Marenglen Meqemeja.
I-Në datë 30.12.1999:Në bazë të Urdhrit të Ministrisë së Ekonomisë Publike dhe Privatizimit Nr.322 datë 07.09.1999 dhe Kontratës së Shitjes për paketën Shtetërore prej 51% të aksioneve, mbështetur në VKM Nr.405 datë 31.08.1999 dhe Nr.407 datë 31.08.1999, është miratuar privatizimi i 51% të paketës shtetërore të shoqërisë, pa çmim fillestar të përcaktuar. Pala blerëse është aksionari i ri i shoqërisë Memo Memaj, që ka blerë 51% të aksioneve të shoqërisë me çmim blerje 3.800.000 lekë (e njëtjë sa vlera e aksioneve). Aksionerët e shoqërisë janë Memo Memaj zotëruesi i 51% të aksioneve të shoqërisë dhe Ministria e Ekonomisë Publike dhe Privatizimit (aktualisht Ministia e Financave dhe Ekonomisë) zotëruese e 49% të aksioneve
II-Në datë 09.11.2001:Në bazë të Urdhrit të Ministrisë së Ekonomisë Publike dhe Privatizimit Nr.113 datë 01.03.2001, është miratuar transferimi i 8.5% të pakëtës shtetërore te punonjësit e shoqërisë.
III-Në datë 22.01.2019:Në bazë të Kontratës së Shitjes së Aksioneve datë 16.01.2019, me palë shitëse Memo Memaj, akionar i shoqërisë i cili zotëron 51% të aksioneve të shoqërisë dhe palë blerëse shoqëria “TBC Distibucion” Sh.p.k me Nipt-L71907020E, është miratuar shitja e ëioneve që zotëron aksionari Memo Memaj te shoqëria TBC Distribucion sh.p.k (aksionari i ri), me çmim total 11.000.000 lekë të barasvlershme me shumën 88.000 Eur, e likuiduar nga llogaria bankare e blerësit në datë 17.01.2019. Aksionerët e shoqërisë janë TBC Distribucion Sh.p.k zotërues 51% të aksioneve të shoqërisë, Punonjesit e Shoqerise zoterues 8.5% dhe Ministria e Ekonomisë Publike dhe Privatizimit (aktualisht Ministia e Financave dhe Ekonomisë) zotëruese e 40.5 % të aksioneve.
IV-Në datë 19.11.2019: Në bazë Vendimit te Asamblese date 08.10.2019 dhe Kontrates së Shitjes së Aksioneve datë 16.01.2019, me palë shitëse shoqëria “TBC Distibucion” Sh.p.k me Nipt-L71907020E, zoteruese e 51% te aksioneve dhe pale blerese shoqeria CHIKEN FARM ALBANIA Sh.p.k me Nipt L33431801N , është miratuar shitja e 38624.8500 aksioneve me te drejte vote (me vlere totale 38.624.850 Lekë) që zoteron shoqeria TBC Distribucon, të barasvlershme me shumën 400.000 Eur..
Në datë 10.01.1997:Në bazë të Urdhrit të aksionarit Ministria Privatizimeve Nr.01 datë 10.01.1997, është miratuar transformimi i Ndërmarrjes Shtetërore “Uzina Pesticide” Durrës në Shoqëri Anonime “Përpunim Pesticide” Sh.a Durrës.
I-Në datë 10.02.2012: Në bazë të Vendimit të Asamblesë datë 16.01.2012, është miratuar ndryshimi i statutit të shoqërisë dhe janë emëruar anëtarët e Këshillit të Administrimit (këshilli i ri) Adriana Sheti, Engjëll Hibroj, Memo Memaj dhe janë larguar anëtarët e Këshillit Mbikqyrës (shkrirja e këshillit), Memo Memaj, Sokol Meqemeja, Adriana Ngjelina.
II-Në datë 03.04.2017: Në bazë të Vendimit të Asamblesë datë 04.03.2017, është miratuar emërimi i anëtarëve të Këshillit të Administrimit Misto Xhumbari, Aris Goxha, ri-emërimi i anëtarit Memo Memaj dhe largimi i anëtarëve Adriana Sheti, Engjëll Hibroj.
III. Me datë 08.06.2023, me vendim të asamblesë së aksionarëve, u largua nga detyra anëtari i Këshillit Mbikqyrës Misto Xhumbari dhe u emërua anëtari Pjer Pojanaku.
Në datë 10.02.2012:Në bazë të Vendimit të Asamblesë datë 16.01.2012, është miratuar ndryshimi i statutit të shoqërisë dhe objekti i veprimtarisë u ndryshua nga “Bluarje squfuri, përpunim materiale ndërtimi, import-eksport lëndësh të para dhe produkte të gatshme, transport dhe parking”, në “Bluarje squfuri, përpunim pesticide dhe ambalazhim, prodhim materiale ndërtimi, import-eksport lëndësh të para dhe produkte të gatshme, parking e transport mallrash e produktesh”.
|
Address: |
Seat:
Durrës; Porto Romano.
Address:
Tirane Rruga e Elbasanit, Vila nr.71, Tirane
|
Akte. Tjetërsim Kapitali: |
→ Ekstrakti Historik i Shoqërisë -Datë 10.09.2021
→ Akt themelimi i Shoqerise-Dokumentacion
→ Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
→ Ndryshimi i Aksionarit
→ Ndryshimi i Formës Ligjore
→ Ndryshimi i Statutit (Objekti)
→ Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 10.05.2023
→ Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 10.05.2023
→ Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 05.04.2024
→ Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 05.04.2024
|
Financial Documents: |
→ Pasqyra Financiare 2017
→ Pasqyra Financiare 2018
→ Pasqyra Financiare 2019
→ Pasqyra Financiare 2020
→ Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
→ Pasqyrat Financiare 2022
|