Changes |
01.Në datë 03.02.2009: Në bazë të Vendimit të Asamblesë Nr.152 datë 22.12.2008, është miratuar zmadhimi i kapitalit themeltar nga vlera 2.000.000 lekë në vlerën 87.929.000 lekë. 02.Në datë 13.01.2014: Në bazë të Vendimit të Asamblesë, Këshilli Bashkiak Nr.95 datë 13.12.2013, është miratuar zmadhimi i kapitalit themeltar nga vlera 87.929.000 lekë në vlerën 407.129.000 lekë si rrjedhojë e rritjes së kapitalit në natyrë me vlerën e truallit me sipërfaqe 22.800m2 që rezulton në pronësi të Bashkisë Korçë.
01.Në datë 14.05.2013: Në bazë Vendimit të Këshillit Mbikqyrës Nr.23 datë 09.05.2013, është miratuar emërimi i administratorit Eris Papa dhe largimi i administratorit Ilirian Kosta. 02.Në datë 07.01.2014: Në bazë Vendimit të Këshillit Mbikqyrës Nr.25 datë 27.12.2013, është miratuar emërimi i administratorit Julian Baçe dhe largimi i administratorit Eris Papa. 03.Në datë 10.07.2017: Në bazë të Vendimit të Këshillit Administrimit Nr.01 datë 04.07.2017, është miratuar emërimi i administratorit Albert Zguri dhe largimi i administratorit Julian Baçe. 04.Në datë 13.02.2018: Në bazë të Vendimi të Këshillit të Administrimit Nr.03 dhe Nr.04 datë 06.02.2018, është miratuar emërimi i administratorit Klevis Furxhi dhe largimi i administratorit Albert Zguri. 05.Në datë 24.02.2021: Në bazë të Vendimi të Këshillit të Administrimit Nr.01 datë 05.02.2021, është miratuar ri-emërimi i administratorit Klevis Furxhi me nje mandat 3-vjeçar.
Në datë 27.11.2008: Në bazë të Vendimit të Asamblesë Nr.120 datë 31.10.2008, është miratuar ndryshimi i emrit tregtar të subjektit nga “UIK SH.A” në “Korçë 2008”.
Në datë 27.11.2008: Në bazë të Vendimit të Asamblesë Nr.120 datë 31.10.2008, është miratuar ndryshimi i emrit të subjektit nga “Uzina Instrumentave Korçë” Sh.a në “Korçë 2008” Sh.a.
Në datë 26.11.2007: Në bazë të Vendimit të aksionarit Këshilli Bashkiak Korçë, Nr.85 datë 26.11.2007, është miratuar transferimi i Ndërmarrjes Shtetërore “Uzinës së Instrumentave” aktualisht “Korça 2008” në Shoqëri Anonime me kapital 100% shtetërore.
01.Në datë 25.04.2008: Në bazë të Urdhrit të aksionarit, Këshilli i Bashkisë së Qytetit Korçë Nr.20 datë 25.04.2008, është miratuar akti i themelimit të shoqërisë dhe emërimi i anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës Sofjola Kotelli, Arjana Pupa, Pandi Miholli. 02.Në datë 30.02.2009: Në bazë të Vendimit të Asamblesë Nr.160 datë 30.12.2008, është miratuar emërimi i anëtarit të Këshillit Mbikqyrës Anxhela Dishnica. 03.Në datë 13.11.2009: Në bazë të Vendimit të Asamblesë Nr.92 datë 27.10.2009, është miratuar emërimi i anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës (me 5 anëtar), Klarita Bala, Laureta Alidinaj, ri-emërimi i anëtarëve Ariana Pupa, Pandi Miholli, Sofjola Kotelli dhe largimi i anëtarit Anxhela Dishnica. 04.Në datë 14.05.2013: Në bazë të Vendimit të Asamblesë Nr.25 datë 29.03.2013, është miratuar emërimi i anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës Ana Verushi, Anxhela (Dishnica) Qeramixhi, Spiro Taba dhe largimi i anëtarëve Klarita Bala, Laureta Alidinaj, Ariana Pupa, Pandi Miholli, Sofjola Kotelli. 05.Në datë 10.07.2017: Në bazë të Vendimit të Asamblesë Nr.03 datë 06.06.2017, është miratuar emërimi i anëtarëve të Këshillit Administrimit Albert Zguri, Zhaneta Dhimoshi, Marinela Nikaj dhe largimi i anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës (shkrirja e tij) Ana Verushi, Anxhela (Dishnica) Qeramixhi, Spiro Taba. 06.Në datë 13.02.2018: Në bazë të Vendimit të Asamblesë Nr.01 dhe Nr.02 datë 06.02.2018, është miratuar emërimi i anëtarit të Këshillit Administrimit Hekuran Pupa dhe largimi i anëtarit Zhaneta Dhimoshi. 07.Në datë 21.02.2018: Në bazë të Vendimit të Asamblesë Nr.03 dhe Nr.04 datë 06.02.2018, është miratuar emërimi i anëtarit të Këshillit Administrimit Klevis Furxhi dhe largimi i anëtarit Albert Zguri. 08.Në datë 24.02.2021: Në bazë të Vendimit të Asamblesë Nr.01 datë 05.02.2021, është miratuar emërimi i anëtarit të Këshillit Administrimit Zhuljeta Peppo, ri-emerimi i anetareve Hekuran Pupa, Klevis Furxhi dhe largimi i anëtarit Marinela Nikaj.
09. Me datë 10.11.2023, me vendim të Kryetarit të Bashkisë Korçë, u largua nga detyra anëtari i Këshillit Mbikqyrës Hekuran Pupa dhe u emërua anëtari Altin Cenolli.
Në datë 14.05.2013: Në bazë të Vendimit të Asamblesë Nr24 datë 29.03.2013, është miratuar ndryshimi i statutit të shoqërisë dhe objekti i veprimtarisë u ndryshua nga “Prodhim përpunim dhe montim i pajisjeve metalike, kryerja e aktiviteteve tregtare, dhënia dhe marrja me qira e objekteve etj”, në “Prodhim përpunim dhe montim i pajisjeve metalike, kryerja e aktiviteteve tregtare, dhënia dhe marrja me qira e objekteve dhe funksionimi i transportit publik etj.”
|