Tax Registration Number: |
J63208406B |
Administrators: |
Anisa Petani (Likuiduese) |
Scope: |
Shërbimi i furnizimit me ujë te pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij, mirëmbajtja e sistemit (eve) të furnizimit me ujë të pijshëm, prodhim dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës së konsumatorëve, shërbimin e grumbullimit, largimit dhe trajtimit të ujërave të ndotura dhe shitja e tij, mirëmbajtja e sistemeve të ujërave të ndotura, si dhe të impianteve të pastrimit të tyre, shoqëria mundet të realizojë çdo lloj operacioni financiar apo tregtar që lidhet direkt apo indirekt me objektin e saj, brenda limiteve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi. Shoqëria do të kryej çdo veprim me qëllim marrjen e lejeve, autorizimeve, licencave dhe miratimeve të nevojshme për realizimin e veprimtarive të saj, për të cilat kërkohen këto dokumente administrative. |
Other Trade Names: |
NDERMARJA E UJESJELLSIT PATOS |
Legal Form: |
Shoqëri Aksionare SH.A |
Foundation Year: |
21/10/2002 |
District: |
Patos |
Country: |
Shqipëri |
Capital Origin: |
Shqiperi |
Initial Capital: |
14 530 000,00 |
Shares: |
14 530 |
Type of Ownership: |
Publike |
Board Members: |
Anisa Petani; Mimoza Shtëmbari; Klaudio Alisinanaj |
Status: |
Shoqëri në Likuidim e Sipër |
License(s): |
-
|
Legal Cases: |
Prishja e Shoqërisë
Me datë 13.04.2023, me vendim të asamblesë së aksionarëve, u miratua përfundimi i aktivitetit të shoqërisë dhe prishja e saj, si dhe fillimi i procedurave të likuidimit. Likuidator i shoqërisë u emërua znj. Anisa Petani. Statusi i shoqërisë ishte "Aktiv" u be "Shoqeri ne Likuidim e Siper".
Çështje Ligjore
Në datë 12.10.2016: Në bazë të Urdhrit Nr.2217 Prot., Nr.1193/1 Dosje, datë 05.08.2016, të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private “TDR GROUP” sh.p.k, është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga subjekti Ndermarrja e Ujesjellsit Patos sh.a, me Nipt J63208406B. Pala kreditore: Vjollca Canaj. Kjo masë e sekuestros konservetare është hequr në datë 17.11.2016, në bazë të Urdhrit Nr.2217Prot., Nr.1193/1 Dosje, datë 05.08.2016, të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private “TDR GROUP” Sh.p.k. |
Changes |
01.Ne date 07.08.2019: Ne baze te Vendimit te Asamblese Nr.01 &Nr.02 date 27.06.2019 eshte miratuar largimi i aksionarit "Bashkia Fier" qe zoteronte 45.6% te aksioneve dhe zvogelimi i kapitalit themeltar nga 2.500.000 Leke ne vleren 1.360.000 Leke per vleren e AAM qe transferhen te Ujesjelles Kanalizime Fier.
02.Ne date 07.08.2019: Ne baze te Vendimit te Asamblese Nr.03 date 27.06.2019 eshte miratuar zmadhimi i kapitalit themeltar te shoqerise nga 1.360.000 Leke ne vleren 14.530.000 Leke si rrjedhoje kalimit te shumes 13.170.579 Leke si rezerve ne kapital themeltar meqe vlera e kapitalit eshte nen-minimunin ligjor.
I-Në datë 25.10.2013: Në bazë të Vendimit të Këshillit Mbikqyrës Nr.04 datë 09.10.2013 dhe Nr.08 datë 25.10.2013 është miratuar emërimi i administratorit Petrit Elmazaj dhe largimi i administratorit Pëllumb Hoxha.
II-Ne date 30.12.2020: Ne baze te Vendimit te Asambles Nr.03 dhe Nr.04 date 01.12.2020 eshte miratuar emerimi i administratorit Klaudio Alisinanaj dhe largimi i administratorit Petrit Elmazaj.
III. Me datë 13.04.2023, me vendim të asamblesë së aksionarëve, u lirua nga detyra administratori Klaudio Alisinanaj.
01.Në vitin 2007: Në bazë VKM Nr.660 datë 12.09.2007 “Për transferimin e aksioneve të shoqërisë të ujësjellsave dhe kanalizimeve, njësive të qeverisjes vendore”, është bërë largimi i aksionerit Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës që zotëronte 100% të aksioneve të shoqërisë dhe shtimi i aksionerëve: Bashkia Patos që do të zotëroj 54.4% të aksioneve, Komuna Portez 18.5% dhe Komuna Cakran 27.1%.
02.Në datë 18.04.2016: Në bazë të Vendimit të Këshillit Bashkiak Fier Nr.21 datë 26.02.2016 “Për kalimin në pronësi të ish komuna në pronësi të Bashkisë Fier”, është miratuar largimi i aksionerëve: Komuna Portez dhe Komuna Cakran dhe është shtuar aksioneri Bashkia Fier që do të zotëroj 45.6%.
03.Ne date 07.08.2019: Ne baze te Vendimit te Asamblese Nr.01 date 27.06.2019 dhe vendimit te Keshillit Bashkiak te Bashkise Fier Nr.60 date 21.06.2016 eshte miratuar largimi i aksionarit "Bashkia Fier" qe zoteronte 45.6% te kapitalit te shoqerise. Aksionari i vetem i shoqerise ka mbetur Bashkia Patos 100%.
Në datë 21.10.2002: Në bazë të Urdhrit Nr.140 datë 21.10.2002, të aksionarit Ministria e Ekonomisë është miratuar transformimi i Ndërmarrjes Shtetërore “Ujesjelles” Patos në Shoqëri Anonime “Ujesjelles Patos”.
01.Në datë 03.04.2014: Në bazë të Vendimit të Asamblesë Nr.06 datë 03.04.2014, është mirauar emërimi i anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës Vezir Muçaj, Antoneta Çunaj, Astrit Murati, Melsi Bogdani, Vullnet Murtaj, Myrto Rizaj. 02.Në datë 29.04.2016: Në bazë të Vendimit të Asamblesë Nr.02 dhe Nr.03 datë 22.04.2016, është miratuar emërimi i anëtarëve të Këshillit Administrimit Petrit Elmazaj, Agim Lisi, Guri Aliaj dhe largimi i anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës (shkrirja) Vezir Muçaj, Antoneta Çunaj, Astrit Murati, Melsi Bogdani, Vullnet Murtaj, Myrto Rizaj. 03.Në datë 08.11.2017: Në bazë të Vendimit të Asamblesë Nr.244/1 datë 12.10.2017, është miratuar emërim i anëtarit të Këshillit Administrimit Ilir Kripa dhe largimin e anëtarit Agim Lisi. 04-Ne date 18.09.2020: Ne baze te Vendimit te Asamblese Nr.06 date 31.07.2019 eshte miratuar emerimi i anetarit te Keshillit te Administrimit Klaudio Alisinanaj, ri-emerimi i anetareve Petrit Elmazaj, Guri Aliaj dhe largimi i anetarit Ilir Kripa. Ne date 30.12.2020: Ne baze te Vendimit te Asambles Nr.05 date 01.12.2020 eshte miratuar emerimi i anetarit te Keshillit te Administrimit Mimoza Shtembari dhe largimi i anetarit Guri Aliaj. Me date 31.01.2022, me vendimt te aksionerit te vetem, largohet anetari i Keshillit te Administrimit Petrit Elmazaj dhe emerohet ne vend te tij Anisa Petani.
Në datë 10.12.2013: Në bazë të Vendimit të Asamblesë Nr.01 datë 10.12.2013, është miratuar ndryshimi i statutit të shoqërisë dhe objekti i veprimtarisë u ndryshua nga “Prodhim dhe furnizim me ujë të pijshëm të gjithë subjekteve që veprojnë në qytetin e Patosit” në “Shërbimi i furnizimit me ujë te pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij, mirëmbajtja e sistemit (eve) të furnizimit me ujë të pijshëm, prodhim dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës së konsumatorëve, shërbimin e grumbullimit, largimit dhe trajtimit të ujërave të ndotura dhe shitja e tij, mirëmbajtja e sistemeve të ujërave të ndotura, si dhe të impianteve të pastrimit të tyre, shoqëria mundet të realizojë çdo lloj operacioni financiar apo tregtar që lidhet direkt apo indirekt me objektin e saj, brenda limiteve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi. Shoqëria do të kryej çdo veprim me qëllim marrjen e lejeve, autorizimeve, licencave dhe miratimeve të nevojshme për realizimin e veprimtarive të saj, për të cilat kërkohen këto dokumente Administrative.”
|
Address: |
Seat:
Patos; Lagjja "Naftëtari"; Rruga "Heronjte e Linasit"; Godina e ish Institutit të Naftës.
|
Akte. Tjetërsim Kapitali: |
→ Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
→ Ndryshimi i Aksionarit
→ Ndryshimi i Formes Ligjore
→ Ndryshimi i Statutit (Objekti)
→ Ekstrakti Historik i Shoqërisë- Datë 21.08.2021
→ Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
→ Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 14.04.2023
→ Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 04.04.2024
→ Vendim i Asamblesë së Aksionarëve, Likuidimi i Shoqërisë datë 13.04.2023
|
Financial Documents: |
→ Pasqyra Financiare 2008
→ Pasqyra Financiare 2014
→ Pasqyra Financiare 2015
→ Pasqyra Financiare 2016
→ Pasqyra Financiare 2017
→ Pasqyra Financiare 2018
→ Pasqyra Financiare 2018 (Shenimet Shpjeguese)
→ Pasqyra Financiare 2019
→ Pasqyra Financiare 2019 (Shenimet Shpjeguese)
→ Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
→ Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
→ Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
|
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022:
-168 780 473,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021:
-100 231 772,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020:
-73 951 557,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019:
-102 619 850,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018:
-98 412 680,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017:
-88 561 347,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016:
-142 175 857,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015:
201 633 151,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014:
-77 671 962,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013:
-137 165 432,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2008:
363 531,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2007:
-29 171 466,00 |
|
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:75 034 477,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:87 280 329,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:103 742 076,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:96 214 365,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:93 857 030,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:123 133 516,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:76 108 056,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:417 680 740,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014:
95 870 019,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013:
76 622 868,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2008:
172 584 303,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2007:
96 269 730,00 |
|
Transaksione
Thesari 2019- On going
Transaksione
Thesari 2015-2018
Transaksione
Thesari 2014
Transaksione
Thesari 2012-2013
Shpenzime
Buxhetore te Shoqerise 2012-2013
Shpenzime
Buxhetore te Shoqerise 2014
Shpenzime
Buxhetore te Shoqerise 2015-2019